电子邮件 | rdu***@***.com | 获取Email |
---|
电子邮件 | rdu***@***.com | 获取Email |
---|
Empresa dedicada a la fabricación, montaje y mantenimiento industrial metal-mecánico.
公司 | AINAIR SL |
---|---|
职位 | Consejero delegado |
地点 | Spain |
http://www.linkedin.com/in/roberto-ducay-azparren-6a801791 | |
部门 | |
头衔 | Consejero delegado |
AINAIR SL Consejero delegado
2022-02-01 -
Founder - Senior Advisor - Consultor estratégico
2020-09-01 -
Correos Director Financiero y de Expansión
2018-11-01 - 2020-07-01
Director General
2016-05-01 - 2018-10-01
Oesia Director Corporativo
2013-02-01 - 2016-05-01
Roberto Azparren 在 AINAIR SL 担任 Consejero delegado
Roberto Azparren 在 AINAIR SL 的职位是 Consejero delegado
Roberto Azparren 的电子邮件地址是 rdu***@***.com
Roberto Azparren 的电话号码是 -
Roberto Azparren 的公司电话号码是 -
Roberto Azparren 在 construction 工作。
Roberto Azparren 的一些同事包括Francisco Colorado、Cristina Dios、Victor Maleras、Roberto AzparrenAinair Ainair、。
Roberto Azparren联系方式: 电子邮件地址:rdu***@***.com 电话号码:-
Roberto Azparren 的个人领英是:http://www.linkedin.com/in/roberto-ducay-azparren-6a801791
Roberto Azparren 的办公地点:URDULIZ, País Vasco / Euskadi
全球B2B企业库
海关贸易数据
展销采购数据
Top-ranked on G2 Crowd