电子邮件 | syl***@***.fr | 获取Email |
---|
电子邮件 | syl***@***.fr | 获取Email |
---|
itsOn est une société de conseil en ingénierie spécialisée dans le pilotage et la réalisation de projets industriels. Fondée par deux associés ayant exercés les fonctions de directeur, manager et responsable technique au cours des 10 dernières années, itsOn a pour vocation d'accompagner ses clients sur l'ensemble des secteurs industriels : - Transports (automobile, aéronautique, ferroviaire) - Santé (laboratoires et dispositifs médicaux) - Agroalimentaire - Energie - Machines spéciales
公司 | itsOn |
---|---|
职位 | Directeur Général - Associé - Consultant/Formateur |
地点 | France |
http://www.linkedin.com/in/sylvain-borras-3746548 | |
部门 | consulting |
头衔 | Directeur Général - Associé - Consultant/Formateur |
itsOn Directeur Général - Associé - Consultant/Formateur
2017-07-01 -
Responsable Technique
2007-12-01 - 2017-06-01
FaiveleyTech Pilote Progrès Continu
2006-01-01 - 2007-12-01
Faurecia Responsable Qualité UAP
2004-06-01 - 2005-12-01
Faurecia Superviseur de Production
2003-09-01 - 2004-05-01
Sylvain Borras 在 itsOn 担任 Directeur Général - Associé - Consultant/Formateur
Sylvain Borras 在 itsOn 的职位是 Directeur Général - Associé - Consultant/Formateur
Sylvain Borras 的电子邮件地址是 syl***@***.fr
Sylvain Borras 的电话号码是 -
Sylvain Borras 的公司电话号码是 -
Sylvain Borras 在 management consulting 工作。
Sylvain Borras 的一些同事包括Ana Independiente、Fabien Rocha、Jaime Navarro、Quentin BernardCindy Itson、。
Sylvain Borras联系方式: 电子邮件地址:syl***@***.fr 电话号码:-
Sylvain Borras 的个人领英是:http://www.linkedin.com/in/sylvain-borras-3746548
Sylvain Borras 的办公地点:60, Quai Perrache, Le Lumen, Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69002, FR
全球B2B企业库
海关贸易数据
展销采购数据
Top-ranked on G2 Crowd