电子邮件 | tom***@***.fr | 获取Email |
---|
电子邮件 | tom***@***.fr | 获取Email |
---|
La Mairie de Paris ou Ville de Paris emploie 50 858 titulaires. Elle désigne à la fois l'administration et les élus. Chaque mois, les élus siègent au Conseil de Paris, où il délibèrent pour décider de l'avenir de la ville : construction de crèches, de collège, dénomination des rues, logement, subventions aux associations. Cette instance est à la fois un Conseil général et un Conseil municipal, puisque Paris a la particularité d'être une ville et un département.
公司 | Ville de Paris |
---|---|
职位 | Directeur artistique |
地点 | France |
http://www.linkedin.com/in/tom-s%c3%a9gur-8a891a94 | |
部门 | |
头衔 | Directeur artistique |
Ville de Paris Directeur artistique
2020-02-01 -
Onirim Directeur artistique indépendant
2018-09-01 - 2019-10-01
Directeur Artistique
2016-03-01 - 2018-06-01
Editions l'Harmattan Graphiste
2016-01-01 -
Les Gens Directeur Artistique
2015-07-01 - 2016-03-01
Tom Segur 在 Ville de Paris 担任 Directeur artistique
Tom Segur 在 Ville de Paris 的职位是 Directeur artistique
Tom Segur 的电子邮件地址是 tom***@***.fr
Tom Segur 的电话号码是 -
Tom Segur 的公司电话号码是 -
Tom Segur 在 government administration 工作。
Tom Segur 的一些同事包括Yasmina Yasminadjouadi、Alice Jamin、Tranier Julien、Leslie HannaneMatthieu Castagnet、。
Tom Segur联系方式: 电子邮件地址:tom***@***.fr 电话号码:-
Tom Segur 的个人领英是:http://www.linkedin.com/in/tom-s%c3%a9gur-8a891a94
Tom Segur 的办公地点:6 place des vosges, paris, île-de-france, france
全球B2B企业库
海关贸易数据
展销采购数据
Top-ranked on G2 Crowd