电子邮件 | yan***@***.org | 获取Email |
---|
电子邮件 | yan***@***.org | 获取Email |
---|
Nice, capitale du Comté de Nice et de la Côte d'Azur est située dans un vaste cirque collinaire ouvert sur la Méditerranée, au pied des Alpes dont elle constitue le débouché naturel sur la mer grâce aux vallées du Var, de ses affluents et du Paillon. Cette situation lui a toujours valu, dans l'Histoire, une position de plaque tournante stratégique et politique disputée entre de nombreux Etats. Protégée des excès climatiques par l'Estérel, à l'ouest, le Mercantour au nord et l'Apennin ligure à l'est, longeant une baie harmonieusement ouverte, la ville se partage entre un centre urbanisé dense, où se trouve son noyau historique riche d'un patrimoine baroque et Belle Epoque unique en France, et de douces collines propices aux joies de la nature. Historique : Fondée au Vème siècle avant notre ère par des Grecs phocéens déjà établis à Marseille. Nikaïa est ensuite colonisée par les Romains au Ier siècle. Christianisée au IIIe siècle par Saint-Pons et Sainte-Réparate, elle devient possession des comtes de Provence au Xe siècle. A la suite d'une guerre civile en Provence, elle se place sous la protection des comtes de Savoie en 1388. Elle demeurera sous le gouvernement des Savoie devenus ducs en 1416 puis rois de Piémont-Sardaigne en 1720 jusqu'en 1860. Menacée et occupée à plusieurs reprises par les armées françaises à compter du XVIe siècle, Nice sera finalement cédée à Napoléon III en 1860 par Victor-Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne en échange du soutien de la France à l'Unité italienne et au terme d'un plébiscite.
公司 | Ville de Nice |
---|---|
职位 | Directeur Education-Sports |
地点 | France |
http://www.linkedin.com/in/yann-pedini-82113670 | |
部门 | master_operations |
头衔 | Directeur Education-Sports |
Ville de Nice Directeur Education-Sports
2022-11-01 -
Métropole Nice Côte d'Azur Directeur administratif et financier
2014-09-01 - 2022-12-01
Ville de Nice Directeur de la réglementation
2012-09-01 - 2014-09-01
Ville d'Antibes Juan-les-Pins Responsable de la commande publique
2005-07-01 - 2009-07-01
Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer Responsable du service de gestion operationnel DDSP06
2003-12-01 - 2005-07-01
Yann Pedini 在 Ville de Nice 担任 Directeur Education-Sports
Yann Pedini 在 Ville de Nice 的职位是 Directeur Education-Sports
Yann Pedini 的电子邮件地址是 yan***@***.org
Yann Pedini 的电话号码是 -
Yann Pedini 的公司电话号码是 -
Yann Pedini 在 government administration 工作。
Yann Pedini 的一些同事包括Alexandre Valenzisi、Jean-Louis Vizzini、Elodie Guerfi、Fabien LanteriEtienne Gardon、。
Yann Pedini联系方式: 电子邮件地址:yan***@***.org 电话号码:-
Yann Pedini 的个人领英是:http://www.linkedin.com/in/yann-pedini-82113670
Yann Pedini 的办公地点:111 ave sainte marguerite, nice, provence-alpes-côte d'azur, france
全球B2B企业库
海关贸易数据
展销采购数据
Top-ranked on G2 Crowd